姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
佃树钦 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2020.01.03 | 2021.01.08 | 财务总监、董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
佃树钦:男,中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,大专学历,中级会计师。曾任潮州市中国国际旅行社财务部经理、潮州市保进物资贸易公司副总经理(主管财务)、潮州市三百门港区经济开发集团有限公司财务部经理、潮州市潮安区亨达服装有限公司财务部经理、潮州市潮安区龙湖阳光实验学校财务部经理,现任广东文化长城集团股份有限公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
任锋 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2008.06.23 | 2020.06.23 | 董秘、董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
任锋:男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,研究生学历、硕士学位,并先后在长江商学院、中欧商学院进修学习。曾任职于辽宁省八家子铅锌矿技术室、北京城建亚泰公司市政分公司、广东省潮州市神奇果园旅游景区、广东省高级技工学校潮州分校。2003年加入本公司并历任办公室主任、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理、董事、董事会秘书,兼任子公司广东联汛教育科技有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
涂鸿文 | 38 | 男 | 本科 | 2020.06.23 | 2021.01.29 | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
涂鸿文:男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生。本科学历。2009年至2011年任深圳证券信息有限公司高级编辑,2011年至2013年任万全智策商务咨询有限公司高级研究员,2013年加入广东文化长城集团股份有限公司至今。2014年10月参加深圳证券交易所第三十八期上市公司董事会秘书培训班并通过考试。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵立泉 | 82 | 男 | 本科 | 2008.06.23 | 2011.09.06 | 总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赵立泉:总工程师,男,中国国籍,无永久境外居留权,1942年出生,本科学历,教授级高级工程师,中国硅酸盐学会日用陶瓷专业委员会副主任委员,中国陶瓷工业协会专家组专家,国家有突出贡献的工程技术人员,享受国务院政府特殊津贴。曾任唐山渤海陶瓷有限公司总工程师,唐山陶瓷集团总工程师。2006年加入本公司并任总工程师。
|