姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴淡珠 | 51 | 女 | 本科 | 2008.06.23 | 2021.04.30 | 副董事长、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴淡珠:女,中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,本科学历。曾任潮州市长城陶瓷制作厂副总经理,广东长城集团有限公司营销总监。现任本公司副董事长、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王铁军 | 69 | 男 | 博士研究生 | 2008.12.25 | 2014.09.29 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王铁军:男,中国国籍,无永久境外居留权,1955年出生,加州美国大学金融学博士。现任北京高科创业投资顾问有限公司CEO、兼任北京大学公共经济管理研究中心投融资研究所副所长、北京工商大学教授、加州美国大学教授及博士生导师。现担任本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
侯文全 | 60 | 男 | 本科 | 2008.12.25 | 2014.09.29 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
侯文全:男,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任北京玻璃集团玻璃仪器厂工程师,现任中国陶瓷工业协会秘书长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱利民 | 73 | 男 | 硕士研究生 | 2014.09.29 | 2019.07.25 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱利民:男,1951年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中国人民大学经济学硕士。朱利民于1986年至1993年历任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长,1993年至1997年任中华企业股份制咨询公司董事、副总经理,1997年至2008年历任中国证监会稽查部副主任、中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任,2016年至今兼任航天信息独立董事、信达证券股份有限公司独立董事,2020年起兼任焦点科技董事、兖州煤业独立董事。2020年2月25日经公司2020年第一次临时股东大会选举为独立董事,任期至第一届董事会任期届满之日止。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
贠庆怀 | 50 | 男 | 大专及其他 | 2014.09.29 | 2019.07.25 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
贠庆怀:男,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生,专科学历,注册会计师。曾任济南建设设备安装有限公司财务科长、山东万隆齐鲁会计师事务所项目经理。现任山东中诚信会计师事务所董事长。
|