姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
董翼军 | 70 | 男 | 本科 | 2007.05.31 | 2010.05.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
董翼军,男,1954年出生,中国国籍,本科学历。曾任职于长沙重型机器配件厂、环力电脑、湖南创智软件园,1999至2002年先后任本公司售前部经理、软件一部经理,2002年至今任本公司技术副总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
资忠诚 | 62 | 男 | 本科 | 2010.05.25 | 2013.05.15 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
资忠诚:男,1962年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任职于水电八局、泰克软件、同望科技,1999加入拓维信息系统股份有限公司,先后任职于本公司售前部、品质部经理、电子商务部总监,战略规划部高级分析师等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
肖前辉 | 43 | 女 | 硕士研究生 | 2014.05.09 | 2019.05.20 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
肖前辉:女,1981年出生,中国国籍,MPA。2004年9月至2011年8月在中国新闻社湖南分社从事记者工作,2011年9月至今任公司总经办副经理。2014年5月起任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘静 | 40 | 女 | 本科 | 2014.05.09 | 2019.05.20 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘静:女,1984年8月出生,中国国籍,本科学历,高级人力资源管理师。2006年5月至2008年10月任职于文思创新软件技术有限公司,2008年11月至2009年4月任职于湖南经桥网络科技有限公司,2009年5月至今任职于公司人力资源中心。2014年5月起任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田原源 | 48 | 女 | 大专及其他 | 2007.05.31 | 2010.05.25 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
田原源,女,1976年出生,中国国籍,大专学历。曾任职于湖南创智软件园有限公司技术总监办公室,2004年至今担任本公司行政部行政主管。
|