姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭钢 | 56 | 男 | 本科 | 2010.05.25 | 2013.05.15 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谭钢:男,1968年1月出生,中国国籍,国防科学技术大学计算机科学与技术专业学士学位。2000年7月加入拓维信息系统股份有限公司,主要从事IT服务售前咨询方面的工作。曾任职于创智科技、上海上诠光纤通信技术有限公司。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
廖秋林 | 39 | 男 | 本科 | 2019.05.20 | 2020.08.31 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
廖秋林:男,1985年出生,中国国籍,本科学历,中国共产党员。2009年5月至今任职于拓维信息系统股份有限公司,历任贵州分公司副总经理、体系市场服务部总经理、山东分公司总经理,现任全国政企业务中心总经理、山东长征教育科技有限公司总经理和幼教体系总经理。2019年5月至2020年8月担任公司职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
江洲 | 52 | 男 | 博士研究生 | 2009.01.16 | 2010.06.09 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
江洲,男,37岁,湖南大学管理科学与工程博士,高级经济师,曾任职湖南省进出口集团公司人事处职教科科长,湖南电广传媒股份有限公司总经理办公室主任,电广传媒北京管理总部总经理,湖南省委宣传部文化产业办公室副主任等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
史战强 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2009.01.16 | 2009.03.16 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
史战强,男,39岁,中南大学管理科学与工程硕士,曾任职中国有色金属总公司湖南有色冶金劳动保护研究所工程师,深圳彩虹投资集团体(HK)有限公司总经理秘书,中兴通讯股份有限公司总部人力资源规划主管、北京地区人事经理、中东区HR高级经理,深圳市中兴移动通信有限公司HR部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李奉刚 | 46 | 男 | 硕士研究生 | 2015.07.10 | 2018.06.29 | 副总经理、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李奉刚:男,1978年出生,中国国籍,西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理,宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系人力资源总监职位。拓维股份有限公司人力资源总监、公司监事、集团副总裁职务,2018年10月起于超凡知识产权服务股份有限公司任职。2020年5月11日任职于超凡知识产权服务股份有限公司副总经理职务。
|