姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
向黎生 | 49 | 男 | EMBA | 2007.05.31 | 2010.05.25 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
向黎生,男,1975年出生,中国国籍,本科学历。曾任职巨人集团湖南分公司。现任本公司技术副总监。1996年获得计算机学士学位,中国高级职业经理人,EMBA,拥有10余年的IT从业经验,长期致力于中国电信行业移动电子商务、手机支付、网上银行等系统的规划、设计、开发实施。负责组织实施了“863计划”-基于网络的数字卡通动画制作及传播应用平台,基于FRID的移动电子商务支付等多项国家课题研究工作,目前主要关注移动数字媒体领域动漫、音乐等产品的研究与开发。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曾爱青 | 50 | 女 | 博士研究生 | 2010.06.09 | 2013.05.15 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
曾爱青:女,1974年3月出生,中国国籍,南京理工大学管理科学与工程专业博士,副教授职称。2008年加入拓维信息股份有限公司,主要从事经营监管、项目管理和财务管理等方面的工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡晓棣 | 48 | 男 | -- | 2013.05.15 | 2014.05.08 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
胡晓棣:男,1976年3月出生,中国国籍,MBA在读。曾于民政部长沙民政学院担任教学,招生就业工作,创智软件任区域销售经理。2006年起于拓维信息系统股份有限公司任职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆惠 | 51 | 女 | 本科 | 2014.05.09 | 2019.05.20 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
陆惠:女,中国国籍,1973年出生,本科学历,具有国际注册内审师、注册税务师资格,曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职,2011年起任本公司审计负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
柏丙军 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2019.05.20 | 2020.09.16 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
柏丙军:男,1973年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2002年5月至2004年5月任职创智信息科技有限公司,2004年5月至今任职于公司软件服务事业群(云服务体系)。2019年5月起至2020年8月任公司监事会主席。
|