姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张福运 | 64 | 男 | 大专及其他 | 2013.12.24 | 2015.08.11 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张福运先生:1960出生,高中学历,中共党员。1982年参加工作。曾任职于陕西省丹凤县竹林关供销社,现任职于浙江第五季实业有限公司。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
程万超 | 38 | 男 | 本科 | 2015.08.11 | 2019.07.03 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
程万超先生:1986年出生,大学学历。现任凯瑞德控股股份有限公司总经理助理、凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李国华 | 31 | 男 | 本科 | 2019.07.03 | 2021.01.20 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李国华:男,中国国籍,蒙古族,1993年出生,毕业于南开大学,先后任职北京京辰万达商贸有限公司、山西润泰能源有限公司、北京玖嘉谊合会展中心、保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜忠元 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2006.05.01 | 2015.04.23 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姜忠元先生:1963年生,大专学历。历任国营德州棉纺织厂前纺车间任技术员、办公室秘书、副主任、新闻中心主任、政工部副部长。现任德棉股份办公室副主任、职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘滔 | 37 | 男 | 本科 | 2015.04.23 | 2019.10.26 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘滔先生:1987年出生,大学本科。历任山东第五季商业投资有限公司出纳员、结算员、会计,凯瑞德控股股份有限公司第五届监事会职工代表监事。现任凯瑞德控股股份有限公司会计、第六届监事会职工代表监事。
|