姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
侯书军 | 58 | 男 | EMBA | 2011.12.25 | 2013.12.03 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
侯书军:男,中国国籍,1966年2月2日出生,西南交通大学EMBA。1998年-2005年,历任武汉太和集团、温州婉甸服饰、杭州卓尚服饰华东区总经理、营销总监、总经理等职务。2005年-2008年,历任杭州第五季服饰有限公司总经理、成都义泰丰实业有限公司总经理职务。2009年-2011年12月,历任香港第五季集团总裁职务。2011年12月-2013年12月,任山东德棉股份有限公司总经理。2014年至今,任杭州智讯投资管理有限公司董事长兼总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何亚军 | 51 | 男 | EMBA | 2013.12.03 | 2015.08.11 | 总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
何亚军先生:1973年出生,毕业于西南财经大学金融专业(本科),清华大学EMBA,经济师职称,中共党员。1993年参加工作,历任灵宝市农村信用社副主任、主任,灵宝市博源矿业有限责任公司总经理助理,现任河南苏秦置业股份有限责任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢曙 | 49 | 男 | 博士研究生 | 2015.08.11 | 2017.07.03 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谢曙先生:1975年出生,河海大学商学院工商管理硕士、技术及经济管理专业博士研究生。历任北京金软瑞彩科技有限公司总裁、江苏省邮电规划设计院咨询规划研究院院长、江苏省科技厅科技影视中心主任、江苏省生产力培训学院院长等。现任和灵投资管理(北京)有限公司董事、北京江天彩娱通讯有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
候志勇 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2017.07.03 | 2018.09.14 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
候志勇先生:1963年出生,中科院硕士研究生。历任中国科健市场部总经理、Axcess侯志勇先生,1963年出生,中科院硕士研究生。历任中国科健市场部总经理、Axcess Inc(Canada)首席技术官CTO、神州数码金融软件事业部总经理、CaseWare(中国)公司总裁,2013年至今任数联道(北京)科技有限公司董事长。Inc(Canada)首席技术官CTO、神州数码金融软件事业部总经理、CaseWare(中国)公司总裁,2013年至今任数联道(北京)科技有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王泓 | 45 | 女 | 大专及其他 | 2018.12.17 | 2019.06.17 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王泓女士:1979年出生,北京大学应用文理学院广告营销管理专业专科。历任深圳市世联土地房地产评估有限公司项目管理专员、深圳苏赛特商业数据有限公司总经理助理、深圳市我们投资发展有限公司合伙人兼董事助理。
|