姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵发平 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2014.04.24 | 2015.08.11 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵发平,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学EMBA硕士学历。1998年3月至2007年5月任深圳同心珠宝有限责任公司总经理,2007年6月至2013年11月任灵宝市博源矿业有限责任公司总经理,2010年9月至2013年10月任河南苏秦置业股份有限公司副总经理,2014年4月起任灵宝市博源矿业有限责任公司董事,2013年12月起任山东德棉股份有限公司监事会主席。2012年1月至2014年1月任灵宝市德安饲料加工有限责任公司监事,2014年1月至2014年3月任灵宝市德安饲料加工有限责任公司执行董事,2014年3月起任三门峡德安饲料股份有限公司董事长
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
饶大程 | 49 | 男 | 本科 | 2015.08.11 | 2018.09.11 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
饶大程先生:1975年出生,大学学历。历任第五季(浙江)商贸有限公司副总经理、第五季国际石化(深圳)有限公司董事长,现为海南中渔船务服务有限公司法定代表人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王瑞阳 | 37 | 男 | 本科 | 2018.09.14 | 2020.03.25 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王瑞阳先生:1987年出生,浙江工商大学生物工程专业学士。历任厦门物资集团有限公司销售经理,温州杭辰工艺礼品有限公司法人。现任美哈国际实业(深圳)有限公司执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈立军 | 56 | 男 | 大专及其他 | 2008.07.31 | 2012.01.11 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈立军先生:1968年出生,山东陵县人,大专学历,1992年7月参加工作,历任德州一棉后纺车间轮班长、德棉集团办公室科员、德棉集团办公室副主任,现任德棉集团办公室主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王黎 | 47 | 男 | -- | 2012.01.12 | 2013.12.23 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王黎先生:1977年出生。历任贵阳思嘉房地产开发有限公司总经理,贵阳首城置地房地产开发有限公司总经理。现任北京东景圣锦投资管理有限公司副总经理。
|