姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王显文 | 79 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2006.05.24 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第二届连任,王显文,58岁,中国石化监事、审计部主任、中国石油化工集团公司审计局局长。王先生一九六八年七月吉林大学化学专业毕业,教授级高级经济师。自一九八四年四月至一九九零年三月,任原中国石油化工总公司锦州石化公司副经理;一九九零年三月至一九九八年十二月任原中国石油化工总公司审计部副主任及主任;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司审计局局长;二零零零年二月任中国石化审计部主任。王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邹惠平 | 63 | 男 | 本科 | 2006.05.24 | 2021.01.28 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
邹惠平:邹先生是教授级高级会计师,大学文化。1998年11月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师;2000年2月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任;2001年12月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任;2006年3月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任;2006年3月起任中国石化审计部主任。2006年5月起任中国石化监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
候绍健 | 81 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2003.04.23 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
康宪章 | 75 | 男 | 本科 | 2006.05.24 | 2009.05.22 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
康宪章,中国石化监察部主任,中国石油化工集团公司党组纪检组副组长、监察局局长。康先生一九八八年三月北京市委党校函授走读部思想政治专业大专毕业,一九九二年十二月中央党校函授学院党政管理专业(本科)毕业,高级政工师。自一九九五年六月至一九九六年四月,任西藏自治区党委组织部副部长;自一九九六年四月至一九九七年五月,任中组部干部调配局副局级调研员;自一九九七年五月至一九九八年十月,任煤炭工业部煤炭科学研究总院党委副书记;自一九九八年十月至一九九九年五月,任中国石油化工集团公司党组纪检组、监察局副局级纪检监察员;自
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张保鉴 | 79 | 男 | 本科 | 2003.04.23 | 2006.05.24 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
现任中国石化集团公司财务计划部主任,一九九九年六月任本公司董事。张先生曾任岳阳石化总厂财务处副处长、处长、总会计师。一九八九年四月任中国石化财务部总会计师,一九九零年任中国石化总公司财务部副主任,一九九五年十月起任中国石化财务部主任、中国石化财务公司董事长。二○○一年十二月起担任现职。张先生长期从事石化企业及企业集团的财务管理工作,有丰富的财务管理工作经验。张先生具有大学学历、高级会计师职称。
|