姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
康明德 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2012.05.11 | 2015.05.27 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
康明德:大专文化。1992年1月起在中央纪委、监察部第六纪检监察室工作,历任副处级员、副处长、处长、副局级纪律检查员、监察专员;2005年1月起任中央纪委、监察部第一纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员;2010年11月至2011年7月任中央纪委、监察部第一纪检监察室正局级纪律检查员、监察专员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周恒友 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2015.05.27 | 2018.05.15 | 监事、职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周恒友:周先生是教授级高级政工师、党校研究生毕业。1998年12月起任江苏石油勘探局党委常委兼工会副主席;1999年2月起任中国石油化工集团公司江苏石油勘探局党委常委、工会主席;2002年12月起任江苏石油勘探局党委副书记、工会主席;2004年6月起任江苏石油勘探局党委副书记、纪委书记;2005年8月起任江苏石油勘探局党委书记;2011年3月起任中国石化报社社长、党委书记;2015年3月起任中国石油化工集团公司办公厅主任、办公厅政策研究室主任、中国石化总裁办公室主任;2015年5月起任中国石化监事;2015年8月起任中国石油化工集团公司董事会办公室主任。2018年5月起任中国石化职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张重庆 | 79 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2006.05.24 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第二届连任,张重庆,58岁,中国石化监事,中国石油化工集团公司办公厅主任。张先生一九六七年七月中国科技大学高分子专业毕业,教授级高级经济师。自一九九一年四月至一九九三年二月,任原中国石油化工总公司规划院副院长;自一九九三年二月至一九九八年十二月,任原中国石油化工总公司办公厅副主任及主任;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司办公厅主任。张先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔建民 | 91 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2006.05.24 | 独立监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第二届连任,崔建民,70岁,中国石化独立监事,中国注册会计师协会会长。崔先生一九六二年十月中国人民大学计划专业毕业,高级审计师、注册会计师,在财务、审计方面具有丰富的管理经验。自一九八三年六月至一九八五年一月任国家审计署工交审计局局长;自一九八五年一月至一九九五年四月,任国家审计署副审计长、常务副审计长。自一九九五年十二月起任中国注册会计师协会会长。崔先生在二零零零年四月当选为中国石化首届监事会独立监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王培军 | 78 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2006.05.24 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第二届连任,王培军,57岁,中国石化监事,中国石油化工集团公司人事教育部主任。王先生一九七零年七月东北石油学院油气田工程专业毕业,教授级高级经济师。自一九八九年六月至一九九一年八月,任原中国石油化工总公司齐鲁石化公司党委副书记;自一九九一年八月至一九九八年十二月,任原中国石油化工总公司人事教育部副主任、主任;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司人事教育部主任。王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
|