姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘国强 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2000.09.10 | 2002.10.30 | 董事、副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙斌伟 | 61 | 男 | 本科 | 2001.05.22 | 2002.10.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐国新 | -- | 男 | -- | 2002.07.02 | 2002.10.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
欧阳莉 | 58 | 女 | 本科 | 2002.10.30 | 2002.12.01 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐讯 | 73 | 男 | 博士研究生 | 2002.10.30 | 2003.10.04 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||