姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
白玛玉珍 | 55 | 女 | 本科 | 2013.06.26 | 2018.05.24 | 董事、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
白玛玉珍:女,藏族。曾任西藏阿里地区中学教师,西藏国际体育旅游公司外联部经理、驻尼泊尔办事处主任、西藏旅游股份有限公司监事。现任西藏旅游股份有限公司圣地国际旅行社总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐泽平 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2013.06.26 | 2018.05.24 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
唐泽平:男,汉族,1957年7月出生。学历:研究生。机械工程师、注册资产管理师、总会计师。1984年西藏昌都地区机械厂厂长;1987年西藏昌都地区水泥厂厂长;1994年西藏“三十”大庆工程项目指挥长;1996年四川重龙集团副董事长;1998年西藏自治区财政厅国资局受聘高管;1999年,西藏自治区国有资产经营公司董事长;2003年四川华普医院公司副董事长;2012年西藏国投集团公司法人代表。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
次仁桑珠 | 38 | 男 | 大专及其他 | 2018.05.24 | 2019.04.07 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
次仁桑珠(股东方推荐):男,藏族,大学专科学历,国家级运动健将。毕业于西藏登山学校,曾于中国登山协会培训部任职,曾多次担任国际、国内高海拔登山队的教练、向导,参与2008年北京奥运会火炬登顶珠峰摄像工作。现任西藏圣山登山探险服务有限公司总经理,兼任西藏雅拉香波探险服务有限公司经理、西藏自治区高山救援基金会秘书长、西藏喜马拉雅登山向导学校校长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王曦 | 52 | 女 | EMBA | 2018.07.30 | 2021.06.22 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王曦:女,1972年出生,中国国籍,汉族,北京大学EMBA。2000年加入新奥集团股份有限公司,历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理;现任新奥生态控股股份有限公司(600803.SH)监事、西藏旅游股份有限公司(600749.SH)监事会主席、新奥控股投资有限公司监事,本公司董事、常务副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢航 | 56 | 男 | 本科 | 2003.10.04 | 2013.06.26 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谢航:男,汉族,大学本科。曾任北京音乐台乡谣俱乐部执行董事助理、北京国林风图书有限公司常务副总经理、国风集团总裁特别助理、董事,中关村文化发展股份有限公司副总经理、监事,现任西藏旅游股份有限公司监事会主席。
|