姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
艾亮 | 38 | 女 | 硕士研究生 | 2020.03.27 | -- | 总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
艾亮:女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理,历任公司项目部经理,艾华学院执行院长、总经理特别助理。现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
Stanley Shoakan Woo | 46 | 男 | 本科 | 2018.06.20 | -- | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
Stanley Shoakan Woo:男,美籍华人,1978年12月11日出生,2000年毕业于美国弗吉尼亚大学,本科学历,美国密西根大学EMBA(在读);2004年8月至2007年1月就职于埃森哲公司,担任咨询顾问;2007年6月至2008年5月就职于Ernst&Young Business Services Ltd.担任高级咨询师;2008年6月至2014年6月就职于Shanghai Office of Ernst&Young Hua Ming担任高级会计师;2015年1月起担任湖南艾华集团股份有限公司海外事业部总经理,2018年2月起担任湖南艾华集团股份有限公司采购中心总监,现任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈晨 | 37 | 男 | 硕士研究生 | 2018.06.20 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈晨:男,中国国籍,无永久境外居留权,1987年11月出生,研究生学历。本科主修机械设计制造及其自动化专业,研究生主修金融风险管理专业。2012年6月至2016年3月就职于信达金融租赁有限公司,担任高级项目经理;2016年6月至今就职于湖南艾华集团股份有限公司,曾任总裁助理,制造中心总监,现任公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴松青 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2015.11.16 | -- | 财务总监 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
吴松青:男,1975年1月出生,会计硕士(在读),高级会计师和注册税务师。曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理。2009年10月至今,先后担任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监、益阳艾华富贤电子有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事,现任公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
艾燕 | 35 | 女 | 硕士研究生 | 2017.02.22 | -- | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
艾燕:女,1989年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管,平安证券北京投行部业务经理,湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华集团股份有限公司投资部总监。
|