姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王玮 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2019.08.28 | -- | 总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王玮:男,1974年生,硕士研究生学历,高级工程师。1996年毕业后,曾在中国轻工业武汉设计院,湖北省国土资源厅工作。2014年5月起,先后任武汉联投置业有限公司副总经理,武汉联投置业有限公司常务副总经理,武汉联投置业有限公司总经理,武汉花山生态新城投资有限公司董事长,武汉花山生态新城地产有限公司总经理,2019年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张如宾 | 58 | 男 | 本科 | 2015.03.27 | -- | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张如宾:男,1966年生,本科学历,高级工程师、注册造价工程师、注册一级建造师。2015年3月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。2012年12月至2013年4月任公司总工程师;历任公司工程造价经理、成本部经理;参股子公司武汉学府房地产公司副总经理;2013年4月至2015年3月任湖北省路桥集团有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
史文明 | 38 | 男 | -- | 2017.07.24 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
史文明:男,1986年生,中共党员,2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任公司武汉东湖高新集团股份有限公司科技园分公司招商运营中心助理总监、招商运营总监、公司人力资源部长、武汉东湖高新运营发展有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
余瑞华 | 46 | 男 | 本科 | 2021.05.25 | -- | 财务负责人、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
余瑞华:男,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。2000年7月毕业于长安大学会计学专业。毕业后先后在湖北省路桥集团有限公司和湖北联合交通投资开发有限公司工作。2017年1月,任湖北省联合发展投资集团有限公司财务总部预算经营部副部长;2017年7月至今,任湖北省路桥集团有限公司党委委员、财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
段静 | 46 | 女 | 硕士研究生 | 2015.10.29 | -- | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
段静:女,1978年生,产业经济学硕士,注册会计师。2015年10月起任公司董事会秘书,2017年7月起任公司副总经理。曾任财务管理部主管会计、副部长、部长。
|