姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李强祖 | 47 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.08 | -- | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李强祖:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长,鹰潭市三川有限公司总经理助理,2004年5月至今任本公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋财华 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.08 | -- | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
宋财华:男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长,鹰潭市水表厂副总工程师,鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长,鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长,2004年5月至今任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴雪松 | 54 | 男 | 本科 | 2009.06.20 | -- | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
吴雪松:男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师,鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长,2004年5月至今任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
童为民 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.08 | -- | 财务总监、副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
童为民:男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,会计师、经济师。2004年6月~2006年8月,任江西诚志永丰药业有限公司财务经理;2006年8月~2007年11月,任江西诚志生物工程有限公司财务经理;2007年12月至今任公司财务总监,2014年5月起聘任为公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
倪国强 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.08 | -- | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
倪国强:男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,高级工商管理硕士,律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书,鹰潭市司法局科员,鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任,江西三川集团有限公司法律顾问。2007年11月至今任本公司董事会秘书,2010年5月起聘任为公司副总经理。
|