姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
哈文 | 37 | 男 | 本科 | 2018.05.11 | 2019.05.14 | 职工监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
哈文:男,1987年12月出生,中共党员,本科学历,助理工程师。2010年8月参加工作,曾任大化集团合成氨厂电气设备管理员、办公室科员,大化集团公司经理办公室科员、办公室文秘科副科长。2017年1月至今,任本公司办公室主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚清原 | 36 | 男 | 本科 | 2019.05.14 | 2020.03.16 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姚清原,男,1988年6月出生,中共党员,本科学历,工程师。2011年8月参加工作,2011年8月至2018年10月任公司机动科DCS技术员,2018年10月至今任公司经理办公室主任。2019年5月16日任职于大化集团大连化工股份有限公司职工代表监事职务。2020年3月辞去大化集团大连化工股份有限公司职工代表监事职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高志兴 | 66 | 男 | 大专及其他 | 2008.04.29 | 2015.05.21 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
高志兴:男,1958年10月出生,大专双学历(金属焊接、无机化工专业),高级工程师职称。1977年7月参加工作,曾任公司重碱车间工艺员、计划员、工段长、车间主任、技术部副部长,2008年4月起任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈学军 | 55 | 女 | 本科 | 2008.04.29 | 2008.05.16 | 副总经理、职工监事、总经理(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈学军,女,1969年3月出生,本科学历,高级工程师职称。曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长,2008年4月起任副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵丹 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2014.03.06 | 2015.01.27 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵丹:男,1973年3月出生,研究生学历,1996年7月参加工作,先后在大化集团机电安装公司、大化集团公司市场部、大化集团销售总公司等单位工作,历任大化集团公司团委书记,大化集团搬迁指挥部办公室主任、工程一部部长,大化集团供销公司党委书记、副总经理。
|