姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚文华 | 51 | 男 | 本科 | 2014.10.17 | 2018.04.16 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姚文华:男,1973年生,大学文化,中共党员,高级电工技师,注册安全工程师。曾任本公司黄山玉屏客运索道有限责任公司技术运营部技术负责人,本公司黄山云谷索道分公司技术运行部技术负责人。现任本公司云谷索道分公司技术运行部经理、本公司第六届监事会职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
焦朝华 | 50 | 男 | 本科 | 2018.04.16 | 2021.05.28 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
焦朝华:男,1974年12月出生,大学学历,中共党员。历任黄山市黄山区中保人寿保险公司业务主办,本公司玉屏楼宾馆财务会计,黄山索道宾馆财务经理,黄山国际大酒店财务经理,合肥东怡酒店财务总监,黄山迅洁洗涤公司财务会计,黄山温泉大酒店总经理助理,华山宾馆副总经理,景区开发管理公司财务经理,本公司财务管理中心审计经理。现任本公司第七届监事会职工代表监事、公司审计部负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陶平 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2018.02.12 | 2019.04.08 | 常务副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陶平:男,1966年1月出生,研究生学历,中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任,黟县西递镇政府党委书记、镇长、人大主席,黟县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董事长,黟县县委常委、政府常务副县长,本公司董事、常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙峻 | 52 | 男 | 本科 | 2016.11.30 | 2020.01.21 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙峻:男,1972年12月出生,大学学历,中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任,黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长,黄山市委办公厅秘书处处长,黄山市委督查室副主任,黄山市委办公厅副主任,本公司董事、副总裁,本公司董事、高级副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王坤 | 41 | 男 | 本科 | 2018.04.16 | 2019.11.16 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王坤:男,1983年生,大学学历,中共党员。历任狮林大酒店人事行政部经理,本公司市场营销中心策划部经理,合肥徽商故里总经理。现任本公司总裁助理。
|