姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李勇 | 66 | 男 | 博士研究生 | 2015.01.29 | 2016.08.14 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李勇:男,1958年02月出生,毕业于南京航空航天大学发动机系结构强度专业,工程硕士;北京航空航天大学能源与动力工程学院结构强度专业,工学博士。2007.05-2008.09中航一集团发动机事业部常务副总裁;2008.09-2008.12发动机公司筹备组成员;2008.12-2010.09中航工业发动机分党组成员、副总经理;2010.09-2012.01中航工业发动机分党组成员、副总经理、总工程师;2012.01至今中航工业发动机特级专务、分党组成员、副总经理、总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄兴东 | 57 | 男 | 博士研究生 | 2016.08.15 | 2019.03.27 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄兴东:男,出生于1967年6月。毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业,工学学士;北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业,工学博士。2012.04--2013.08中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师。2013.08--2016.06中国航天科工集团公司发展计划部部长。2016.06至今中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部长。2016.08至今航发动力董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
武允生 | 74 | 男 | 本科 | 2003.01.24 | 2004.04.19 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
武允生,男,1950年5月8日出生,大学学历,中共党员,高级经济师。曾任吉林省建设银行信托投资公司副总经理、吉林省建设银行委托业务处副处长、吉林省建设银行第三产业管理办公室职员。现任中国信达资产管理公司长春办事处实体管理部高级经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡永雷 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2006.06.30 | 2008.08.15 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
胡永雷,男,1967年出生。持有西安交通大学工业企业管理学士及中国人民大学工商管理硕士学位。自1992年加入中国华润总公司,历任中国华润总公司贸易部经理、企发部经理、华润石梅湾旅游开发公司董事、副总经理、华润投资开发有限公司董事等职,同时出任万科企业股份有限公司第五届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔步翔 | 77 | 男 | 大专及其他 | 2003.01.24 | 2008.08.15 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
崔步翔,男,1947年9月出生,汉族,大专学历,中共党员,经济师。曾任上海市有色金属总公司企管处副处长、上海市原材料开发投资公司办公室副主任。现任上海联合协作投资(集团)公司资产部副经理。
|