姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杜秋生 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.01 | 2006.05.27 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杜秋生:男,汉族。1964年9月出生,研究生。曾任海南进商实业联合有限公司副总经理,青海创业集团有限公司副总经理,青海三普药业股份有限公司副总经理、董事,现任本公司第三届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈杨 | 66 | 女 | 大专及其他 | 2008.03.30 | 2013.07.31 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
陈杨:女,汉族。1958年8月出生,中共党员,大专,政工师。曾任本公司总经理工作部副部长,现任本公司市场总监,第五届监事会职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张国清 | 73 | 男 | 博士研究生 | 2009.12.18 | 2013.07.31 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张国清:男,汉族。1951年1月出生,博士。曾任江苏鹏鹞药业有限公司总经理,现任本公司首席科学家,第五届监事会职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋荣卫 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2010.04.30 | 2013.07.31 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
蒋荣卫,男,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年3月至2004年5月任远东电缆有限公司审计员、审计部长;2004年6月至2006年12月任三普药业股份有限公司财务副总监、监事;2006年1月至2006年5月远东控股集团审计总监;2006年6月至2010年12月任远东电缆南京销售公司总经理;2011年1月至2012年4月任远东控股集团监察审计资深总监、纪委副书记;2016年8月至2018年3月任远东智慧能源股份有限公司资深总监;2012年5月至今任远东电缆有限公司资深经理、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛建强 | 58 | 男 | 大专及其他 | 2013.07.31 | 2016.08.09 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毛建强:男,汉族,1966年2月出生,高中。历任远东电缆有限公司营销经理、市场总监,现任远东电缆有限公司高级营销总监,宜兴市第十六届人大代表,上海市江苏商会常务副会长。
|