姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王海燕 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2006.05.12 | 2008.03.26 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王海燕:男,汉族,山东苍山县人,大专学历,枣庄师专毕业,高级政工师、中共党员。1972年10月参加工作,历任山东济宁抗生素厂宣传科副科长、山东鲁抗医药集团有限公司党委副书记、纪委书记、山东鲁抗医药股份有限公司一届、二届监事会副主席、三届、四届监事会主席。现任山东鲁抗医药集团有限公司工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
甘士喜 | 73 | 男 | 本科 | 2008.05.22 | 2009.04.23 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
甘士喜,男,汉族,山东兖州人,大学文化程度,山东大学微生物专业毕业,工程技术应用研究员(正高)。中共党员。1973年2月参加工作,历任山东济宁抗生素厂一车间工艺员、支部书记、车间主任,山东鲁抗医药集团公司技术处处长、研究所所长,山东鲁抗医药股份有限公司副总经理兼党委副书记、四届监事会职工代表监事。现任山东鲁抗医药股份有限公司党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋成业 | 82 | 男 | -- | 1997.02.22 | 2000.01.01 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘宪新 | 69 | 女 | 大专及其他 | 2006.05.12 | 2008.03.26 | 监事会副主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘宪新,女,汉族,山东济宁人,大专学历,山东广播电视大学党政干部管理专业毕业,高级政工师。中共党员。1970年12月参加工作,历任山东济宁抗生素厂二车间工段长、党支部书记,厂党委组织部部长,山东鲁抗医药股份有限公司三届、四届监事会副主席。现任山东鲁抗医药集团有限公司党委副书记、纪委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨卫华 | 55 | 女 | 硕士研究生 | 2008.05.22 | 2009.04.23 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨卫华,女,39岁,研究生学历,山东大学工商管理硕士毕业,高级会计师。1990年7月参加工作,历任山东鲁抗医药股份有限公司财务处主管、山东鲁抗医药集团有限公司财务公司经理等职务,现任山东鲁抗医药集团有限公司财务部经理。
|