姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
单绍和 | 51 | 男 | 本科 | 2009.12.22 | 2018.07.12 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
单绍和:男,大学学历。曾任职于国风集团有限公司。2013年至2016年期间,任西藏旅游股份有限公司林芝服务中心副主任,后于西藏旅游股份有限公司阿里分公司任总经理,2017年9月辞去上述职务。2013年至今,任西藏旅游股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李久军 | 56 | 男 | 本科 | 2003.10.04 | 2009.12.22 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2003-10-04:第三届连任,李久军,男,汉族,35岁,学士学位。曾任华润励致有限公司中国市场总监,现任中关村文化发展股份有限公司总经理助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
华文豪 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2000.01.01 | 2001.05.22 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
洪汝乾 | -- | 男 | -- | 2001.05.22 | 2002.10.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆春晓 | -- | 男 | -- | 2002.07.02 | 2002.10.30 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||