姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘人健 | 70 | 男 | 硕士研究生 | 2006.11.16 | 2008.03.24 | 职工监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
潘人健先生简历:1954年出生,经济学硕士,讲师。历任解放军第二军医大学外办主任、上海市人民政府外事办公室处长、上海实业发展股份有限公司助理总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
盛志豪 | 69 | 男 | 大专及其他 | 2008.03.24 | 2016.04.20 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
盛志豪:男,1955年出生,中共党员,大专,会计师,经济师。历任上海石化股份有限公司公用事业部计划财务科科长、上海石化股份有限公司水厂财务科科长、上海石化水务有限公司财务部主任,上海实业东滩投资开发(集团)有限公司财务部副总经理,本公司监事。现任本公司审计部总经理,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐忆湘 | 61 | 女 | 硕士研究生 | 2016.04.20 | 2018.07.30 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
唐忆湘:女,1963年出生,民盟盟员,本科学历,硕士学位,工程师。曾任上海财瑞建设咨询有限公司部门经理、上海南都房地产开发有限公司合约部主管、上海实业发展股份有限公司成本管理部副总经理。现任上海实业发展股份有限公司成本管理部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
桂林 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2016.04.20 | 2020.06.30 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
桂林:1972年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾任上海元益置业有限公司副总经理、上海闵行协和房地产经营有限公司、上海协和城有限公司副总经理、天津市中天兴业房地产开发有限公司副总经理、湖州东部新区投资开发有限公司、湖州湖峻置业有限公司、湖州湖峰置业有限公司、湖州湖源投资发展有限公司、湖州湖润建设管理有限公司副总经理、总经理。现任上海上实湖滨新城发展有限公司、上海丰泽置业有限公司、上海丰茂置业有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕清远 | 68 | 男 | 本科 | 2003.08.20 | 2016.04.20 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
吕清远:男,1956年出生,大学,工程师。历任中企房屋装修公司副经理、代经理,上实置业集团(上海)有限公司副总经理,上海上实南开地产有限公司总经理,本公司监事。现任本公司不动产经营事业部总经理,上海实业开发有限公司总经理,上海金钟商业发展有限公司总经理,本公司监事。
|