姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
康慧军 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2002.06.28 | 2004.09.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曾任共青团上海市黄浦区委书记,中共黄浦区宣传部部长,黄浦区对外经济贸易委员会办公室主任,浦东新区经贸局局长、党组书记。现任上海陆家嘴(集团)有限公司总经理、党委书记,上海陆家嘴股份有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
南新生 | 62 | 男 | 本科 | 2002.06.28 | 2004.09.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曾任山东省日照市邮电局局长、电信局局长、党委书记,国信寻呼有限责任公司副总经理,中国联通互联网与电子商务部总经理。现任中国联通无线寻呼事业部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
尚冰 | 69 | 男 | 本科 | 2002.06.28 | 2004.09.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曾任辽宁省经济技术开发公司总经理,中国联通辽宁分公司副总经理、总经理、党委书记。现任中国联合通信有限公司副总裁、党组成员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈仲明 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2003.05.23 | 2004.09.23 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-08-22:任董事,沈仲明先生,男,38岁。工学硕士、管理硕士。高级工程师。曾任浙江省杭州市电信局总工程师室干部、技术引进办副主任兼主任工程师、运行维护中心主任,浙江省邮电管理局运行维护处副处长、综合规划处处长,浙江省电信公司杭州市分公司副总经理、党委委员,中国联通浙江分公司副总经理、党委委员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵乐 | 69 | 男 | 硕士研究生 | 2002.06.28 | 2004.09.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曾任上海市长途电信局引进办主任,上海市邮电管理局计划处处长,上海市邮政局副局长,中国联通上海分公司常务副总经理。现任中国联通上海分公司总经理、党委书记。
|