姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张悦 | 42 | 女 | 硕士研究生 | 2017.09.13 | 2020.10.13 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
张悦:女,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。2004年7月至2013年5月在容诚会计师事务所担任审计经理。现任安徽新力金融股份有限公司职工代表监事、审计部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周武 | 66 | 男 | -- | 2005.05.28 | 2011.05.10 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周武先生,男,历任巢湖水泥厂政治处副处长、处长、安徽巢东水泥集团宣教处处长、工会副主席、党委工作部部长、巢东水泥股份有限公司巢湖水泥厂党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
应佐友 | 58 | 男 | -- | 2002.02.09 | 2004.05.26 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘田田 | 58 | 男 | 本科 | 2007.04.16 | 2014.04.16 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘田田先生:1966年7月出生,现任本公司党委副书记、工会主席。刘先生毕业于上海建筑材料工业学院,于1987年加入本集团,历任安徽铜陵海螺水泥有限公司总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室主任、海螺集团董事会办公室主任、芜湖海螺党委书记等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李晓波 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2007.04.16 | 2008.04.16 | 副总经理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
李晓波先生:出生于1970年3月,助理工程师。李先生毕业于天津建材学校,于1990年加入本公司,曾担任宁国水泥厂技术主管、公司装备部部长助理、副部长、常务副部长、英德海螺常务副总经理、重庆海螺董事长兼总经理、达州海螺董事长兼总经理、川渝区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务。李先生现亦兼任本公司机电保全部部长。
|