姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆俊 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2016.07.18 | 2017.05.12 | 监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陆俊先生:1970年出生,工商管理硕士研究生,现任国投资本控股有限公司副总经理。曾任国投信托有限公司信托业务部部门经理、总经理助理、副总经理,国投资本控股有限公司外派国投泰康信托有限公司副总经理等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李文新 | 60 | 男 | 本科 | 2017.06.01 | 2019.04.12 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李文新:男,1964年出生,大学本科学历,现任国家开发投资公司审计部审计特派员(部门主任级)。曾任交通部政治部宣传部助理编辑,国家交通投资公司总经理秘书、资金财务部助理经济师、资金财务部经济师,国通天港实业开发公司部门副经理,国家开发投资公司财务会计部副处级干部、资产管理处副处长、产权部副处级干部、发展研究部业务主管、资产管理部业务主管,国投创益资产管理公司计财部副经理、经理,国投高科技投资有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理,国家开发投资公司审计部副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘连东 | 55 | 男 | 本科 | 2013.04.02 | 2015.05.07 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘连东:男,大学学历,高级会计师。历任中国国投国际贸易有限公司财务管理部主任,现任国家开发投资公司审计部副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱秉青 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2015.05.08 | 2016.07.18 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
朱秉青:男,1976年生人,中国国籍,硕士研究生,高级会计师。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长、处长、主任助理、副主任兼改革办副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理兼董事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
易峙任 | 43 | 男 | 硕士研究生 | 2015.05.08 | 2019.04.12 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
易峙任先生:1981年出生,工商管理硕士研究生,现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任(主持工作)。曾任北京中纺物产贸易公司业务主办、财务负责人等职务。
|