姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘世林 | 71 | 男 | 本科 | 2003.01.11 | 2003.05.30 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘世林,男,1953年10月出生,中共党员,大学本科,工程师。历任江西纸业集团有限公司干部教育科副科长、党委组织部副部长、劳动人事部副部长、人力资源部部长、党委办公室主任、组织部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万斌 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2000.07.07 | 2003.05.30 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
章玉华 | 51 | 男 | 本科 | 2007.02.03 | 2010.04.23 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
章玉华,男,1973年出生,大学毕业、工程师。曾任深圳万科房地产发展有限公司江西分公司工作地盘主管,现任江西江中置业有限责任公司工程部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
付传明 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2010.04.23 | 2016.01.26 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
付传明:男,1973年出生,研究生学历,国家注册造价师、一级注册建造师。历任江西省财政厅投资评审中心造价工程师,江中置业有限责任公司工程造价主管,本公司成控部经理、职工监事;现任公司成本合约部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐华 | 48 | 女 | 硕士研究生 | 2016.01.26 | 2019.01.24 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
唐华:女,1976年出生,管理学硕士。历任北京三元食品股份有限公司办公室文员、企业策划部副经理,天山畜牧股份有限公司战略部副经理,北大纵横管理咨询有限公司咨询顾问、项目经理、合伙人;现任昆吾九鼎投资管理有限公司人力资源总监、行政副总裁。
|