姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
余利明 | 62 | 男 | 博士研究生 | 2006.05.29 | 2008.05.29 | 监事会副主席、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
余利明先生:1962年11月出生,获复旦大学管理学博士学位,1982年毕业于华南理工大学,1987至1988年在荷兰鹿特丹港及Delft,IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团,在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验,现任招商局集团副总裁和招商局国际执行董事。2009年10月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭颂华 | 65 | 女 | 硕士研究生 | 2008.05.29 | 2013.01.07 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
郭颂华:女,高级经济师,注册财务策划师1993年于英国曼彻斯特大学获硕士学位。1994年起历任中国南山开发(集团)股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、常务副总经理,现任中国南山开发(集团)股份有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任公司第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙力干 | 57 | 男 | 博士研究生 | 2017.06.05 | 2018.12.12 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙力干:男,1967年10月出生,中共党员,毕业于中央财经大学会计学专业,博士研究生。历任交通部财务会计司主任科员;交通部财务司调研员;招商局国际有限公司财务经理;招商局国际有限公司越南项目财务负责人;斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头公司财务总监;招商局港口控股有限公司财务管理部总经理;招商局港口集团股份有限公司财务管理部(资本运营部)总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑宏杰 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2005.05.17 | 2008.05.29 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郑宏杰,男,硕士,曾任深圳市城建集团龙城公司经理、深圳市建设投资控股公司副总裁、深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委书记、深圳市投资管理公司副总裁。现任深圳市投资控股有限公司常务副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄惠珍 | 68 | 女 | 本科 | 2005.05.17 | 2013.01.07 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄惠珍:大学,中国人民政治协商会第十届山东省委员会委员。现任加拿大Lucliff公司和香港俊业资源有限公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事,中国南山集团董事等职务。1996年5月至今担任本公司监事。
|