姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱奇伟 | 49 | 男 | 本科 | 2013.09.04 | 2016.08.12 | 财务负责人 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
朱奇伟:男,生于1975年11月,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学本科,中国注册会计师非执业会员。1998年8月起至2013年8月,历任华晨天赐福集团有限公司总经理办公室财务总监助理,秋雨印刷(上海)有限公司财务部副经理、总经理办公室执行专员及管理部经理,上海昂立教育科技有限公司经营分析部经理,东方控股集团有限公司财务经理;2012年6月至2013年8月,任东吴水泥国际有限公司首席财务官;2013年9月至2016年8月,任南极电商股份有限公司财务总监;2014年3月至2020年9月,担任江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事;2016年9月至今任公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
凌云 | 48 | 男 | 本科 | 2016.08.12 | 2019.10.21 | 财务负责人、董事、副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
凌云先生:1976年6月出生,上海立信会计学院会计本科毕业,中级会计师。2000年11月至2003年7月先后担任中华网附属国际网络传讯(上海)有限公司财务经理、财务人事行政经理;2003年8月至2006年11月担任中华网附属北京华网汇通技术服务有限公司上海分公司担任财务人事行政经理;2006年12月至2008年9月担任智买道积分通咨询(上海)有限公司财务人事行政总监;2008年10月至2009年5月担任上海智会通广告传播有限公司人事行政总监;2009年8月至2009年12月担任上海积享电子科技有限公司财务经理;2010年4月至2010年12月担任上海都市工业设计中心有限公司网络部筹建经理;2011年6月至2013年3月担任聚尚网附属非尚电子信息科技(上海)有限公司总裁助理;2013年4月至2014年6月担任聚尚网附属聚尚电子商务(中国)有限公司总裁助理兼财务总监;2014年9月至2015年2月担任上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司财务总监;2015年3月至2016年4月担任上海红星美凯龙网络技术有限公司财务总监。2016年5月至2016年8月任南极电商(上海)有限公司财务总监。2016年8月至今任公司财务负责人;2018年5月至今任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢蕊芬 | 70 | 女 | 大专及其他 | 2001.04.01 | 2013.09.04 | 董秘、董事、监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
卢蕊芬女士:大专文化,会计师。2000年8月至2007年4月任公司证券部经理;2001年4月至2013年9月任公司董事会秘书;2006年5月至2013年9月任公司董事,2013年9月至今任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨斌 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2013.09.04 | 2013.10.25 | 董秘(代)、董事、董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨斌:男,生于1974年3月,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位,2009年至今任远东国际投资有限公司副总裁,2011年12月至今任东方恒信董事,2013年9月至2016年2月任南极电商股份有限公司董事长,2016年2月至今任南极电商股份有限公司董事,2013年7月至今任东方新民控股有限公司董事,2016年5月至今任东方海峡资本管理有限公司总裁,2019年1月起担任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张燕妮 | 49 | 女 | 硕士研究生 | 2013.10.25 | 2016.04.28 | 董秘、董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张燕妮女士:1975年11月出生。硕士研究生学历。2004年3月至2006年4月任职于中国南车集团时代电气股份有限公司;2006年5月至2013年10月先后任职于国信证券和长城证券投资银行部;2013年10月至2016年4月任公司副总经理兼董事会秘书,2015年11月至今任公司董事;2016年5月至今任东方海峡资本管理有限公司副总经理兼任东方恒业控股有限公司总经理助理;2016年6月至今任无锡乐伏网络科技有限公司执行董事。
|