姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
袁皓 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2012.10.11 | 2015.08.11 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
袁皓先生:1970年出生,湖南桃源县人。1994年毕业于中南财经政法大学,法律硕士,1994年-2005年在湖南省高级人民法院刑二庭、研究室、办公室、立案庭工作,历任书记员、助理审判员、审判长、院长接待秘书。2005年底从湖南省高级人民法院辞职任湖南金信实业投资有限公司董事长。现任浙江第五季实业有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张恒弟 | 69 | 男 | 大专及其他 | 2013.12.24 | 2015.01.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张恒弟先生:1955年出生,大专学历。1971年参加工作,历任河南省灵宝市果品加工厂厂长、灵宝市轻纺工业局副局长、灵宝市医药总公司总经理、灵宝市经济贸易委员会副主任、灵宝市工业经济发展局局长,现已退休。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
瓮晓军 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2018.09.11 | 2018.12.19 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
瓮晓军先生:1974年出生,研究生学历,会计师职称。历任西藏道合德创农业科技发展有限责任公司董事长兼总经理;吉林特研生物技术有限责任公司董事、副董事长兼总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
盛爱民 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2010.04.13 | 2012.01.11 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
盛爱民先生:汉族,1957年出生,山东莱州人,大专学历,1975年11月参加工作,历任德州棉纺织厂总工办副主任、德州棉纺织厂生技处副处长、技改办主任,德棉集团生产协调部副部长、德棉集团企业发展部部长,德棉集团针织公司董事长、总经理、党委书记,现任德棉集团副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
温怀取 | 56 | 男 | -- | 2012.01.12 | 2013.12.23 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
温怀取先生:1968年出生。历任广州忠意服饰有限公司创始人、杭州买吧企业管理服务有限公司创始人、杭州买吧企业管理服务有限公司董事长。现任浙江第五季实业有限公司总经理。
|