姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢荣光 | 58 | 男 | 本科 | 2014.11.14 | 2018.10.22 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
谢荣光:男,1966年10月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。1983年1月参加工作。历任公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司(现为孙公司)董事、总经理、党支部书记,公司控股子公司广水安江水电开发有限公司(现为孙公司)董事长、法定代表人、总经理,公司工会主席。2014年10月起担任公司纪委书记,2014年11月起担任公司监事会主席。现任公司监事会主席、纪委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万文胜 | 72 | 男 | -- | 2004.12.01 | 2007.09.19 | 监事会副主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
万文胜,男,湖北省武汉人,1952年10月出生,中共党员,经济师。1968年至1992年,在广东省地质矿产局723队当工人,干事,任分队长、经理、副大队长;1993年至现在,任广东梅雁企业(集团)股份有限公司副总经理;1995年起,任中共梅雁股份公司总支书记。梅雁股份第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。持有本公司股份68,950股。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蔡利生 | 64 | 男 | -- | 2004.12.01 | 2006.11.10 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
蔡利生先生,本公司监事,1960年10月出生,曾投资开发英德英城公园、旺达花园。现任广东泰业实业投资有限公司董事长,2001年12月至2004年12月担任本公司董事。2004年12月担任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚欣明 | 61 | 男 | -- | 2004.12.01 | 2006.11.10 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姚欣明先生,本公司监事,1963年10月出生。曾在潮阳县城郊建筑公司、汕头市第二建安公司、潮阳市建安总公司、潮阳市第一建安公司广州市分公司等单位工作。现任汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司董事长,2001年12月起担任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚永河 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2004.12.01 | 2006.11.10 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姚永河先生,本公司监事,1951年9月出生,大专学历,经济师。历任增城市氮肥厂生产调度、车间主任,增城市住宅建筑工程公司经理。现任增城市山河园林绿化工程有限公司总经理,2001年12月起担任本公司监事。
|