姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱理琛 | 79 | 男 | 本科 | 2002.05.29 | 2006.10.10 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-09-04:第三届连任,朱理琛,男,1945年9月生,大学本科,高级工程师,1968年毕业于北京电力学院热能动力装置,历任水电部列车电业局技术员、天津市一石化厂动力车间技术员、副主任、主任,天津市津华石油化工厂副厂长、天津石化热电厂厂长、天津石化公司副经理、经理,中国石化股份有限公司天津分公司经理,现任中国石化股份有限公司炼油事业部副主任(正职待遇)、石家庄炼油化工股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
奚奎华 | 77 | 男 | -- | 2001.07.03 | 2001.12.01 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王风岭 | 67 | 男 | -- | 2001.08.10 | 2003.09.04 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王彦题 | 80 | 男 | 本科 | 1999.12.31 | 2003.09.04 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
韩晋民 | 80 | 男 | 本科 | 2000.02.24 | 2003.12.19 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-09-04:第三届连任,韩晋民,男,1944年5月生,大学本科,高级工程师,1969年7月参加工作,历任胜利油田井下作业处技术员,石家庄炼油厂机动处助理工程师、副科长、车间党支部书记,石家庄炼油厂党委副书记、党委副书记兼纪委书记,石家庄炼油厂副厂长,现任石家庄炼油化工股份有限公司董事兼总经理。
|