姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘洁 | 54 | 女 | 硕士研究生 | 2006.04.20 | 2009.12.17 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
潘洁女士,1970年出生,硕士学历,曾任国泰君安证券股份有限公司投行部职员,思奇科技控股有限公司驻上海工作处负责人,现任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张峥 | 48 | 男 | 本科 | 2010.05.18 | 2015.01.26 | 财务总监、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张峥:男,1976年出生,本科学历,会计学专业,国际注册会计师ACCA,注册会计师CPA。曾任威立雅南中国区财务总监,河南思达高科科技股份有限公司副总经理兼财务总监。现任公司公司财务总监、副总经理。现兼任深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司总经理、董事、天盾方舟(北京)科技有限公司董事、国蓉科技有限公司董事、深圳市华讯方舟投资发展有限公司监事、深圳市华讯方舟系统技术有限公司监事、深圳市华讯方德投资管理有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈莉 | -- | 女 | 本科 | 2006.04.20 | 2010.05.15 | 财务总监、董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈莉女士,大学本科学历高级会计师、注册会计师。1996年进入河南思达科技发展股份有限公司,曾任集团公司财务部副部长、现任公司副总经理、财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
尤笑冰 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2012.05.03 | 2015.01.04 | 董秘、董事、副总经理、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
尤笑冰:中国国籍,男,1966年生,硕士。曾任河南金学苑律师事务所律师,2009年12月至今任公司董事兼董秘。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵立仁 | 52 | 男 | 本科 | 2017.10.24 | 2017.12.21 | 董秘(代)、董事长、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵立仁先生:中国国籍,1972年生,本科学历,无境外永久居留权。历任国信联合律师事务所、广东创基律师事务所、国浩律师(深圳)事务所律师、合伙人,智度集团有限公司合伙人,智度科技股份有限公司总经理等职;现任智度科技股份有限公司董事长。
|