姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
易曦 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2002.12.07 | 2003.09.28 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-06-13:第四届连任,易曦,男,汉族,1966年3月出生,湖南望城市人,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任中国有色金属工业财务公司海南代表处副总经理,中国有色金属工业海南公司总经理助理;现任中国有色金属工业海南公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
施承仕 | 78 | 男 | 本科 | 2002.12.07 | 2004.07.18 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-06-14:第四届连任,施承仕,男,汉族,1946年9月出生,湖南东安县人,中共党员,大学文化,高级经济师。历任株洲硬质合金厂四连副连长、党委办秘书、十四车间党支部副书记和党支部书记、一分厂党委副书记兼工会主席、工会副主席、劳动人事教育处处长、党委副书记兼纪委书记、副厂长;现任株洲硬质合金集团有限公司董事、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭文忠 | 62 | 男 | 本科 | 2006.11.07 | 2015.09.15 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
郭文忠:男,汉族,吉林德惠人,中共党员,1962年12月出生,高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。1985年7月毕业于浙江冶金经济专科学校;2002年9月至2004年12月,在湖南行政学院学习,获得本科学历。1985年8月进入中国有色金属工业总公司财务部工作,1988年4月至1997年11月在中国有色金属进出口湖南公司财务部工作,1997年11月至1999年8月历任湖南有色金属企业财务公司副总经理、总经理,1999年8月至2004年9月任湖南有色金属投资有限公司总经理,2004年9月至2005年9月任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长,2005年9月至2014年5月历任湖南有色金属股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监,2014年5月至2016年2月任五矿有色金属控股有限公司财务管理本部副总监,2016年2月至2017年7月任五矿有色金属控股有限公司审计部总经理,2017年7至2018年5月任五矿有色金属控股有限公司财务副总监兼财务管理部总经理,2018年6月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务管理部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王韬 | 53 | 男 | 本科 | 2015.09.15 | 2016.09.19 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王韬:男,1971年12月出生,大学本科。1992年7月北京商学院外贸会计专业专科毕业,2013年西南交通大学会计专业本科毕业。1992年7月至2001年2月,先后在冶金部钢铁研究总院、珠海鑫光集团公司、五矿钢铁责任有限公司、五矿发展股份有限公司工作;2001年2月至2006年6月,五矿集团财务有限责任公司内贸部经理;2006年6月至2010年2月,中国五矿集团公司德国五矿有限公司财务经理;2010年4月至2012年1月,五矿投资发展有限责任公司财务部会计部部门经理;2012年2月至2012年10月,五矿有色金属股份有限公司审计部项目审计部部门经理;2012年10月至2014年4月,五矿有色金属控股有限公司审计部副总经理;2014年5月至今,五矿有色金属控股有限公司风险管理本部审计部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
闫小梅 | 73 | 女 | -- | 1998.11.04 | 2002.12.07 | 监事会召集人 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||