姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
冷思广 | 59 | 男 | 大专及其他 | 2000.06.17 | 2003.08.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
彭鹰 | 63 | 男 | 本科 | 2003.08.01 | 2006.10.13 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
彭鹰,男,1961年8月出生,汉族,湖北省仙桃市人,中共党员,大学本科毕业,学士经济师。现任深圳市农产品肉类配送有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘岁义 | 58 | 男 | 本科 | 2006.10.13 | 2017.04.12 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘岁义先生:1966年1月出生,华东地质学院勘查地球物理系毕业,注册会计师、审计师、会计师。曾任职于江西吉安地区审计事务所、深圳市正风利富会计师事务所、深圳市会计师事务所;曾任公司计财部副部长,第五届监事会监事、审计部部长。现任公司第六届监事会监事、审计部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李芳 | -- | 女 | -- | 2006.10.13 | 2009.12.18 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高巍 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2009.03.10 | 2013.05.16 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高巍:男,1966年10月生,中国社会科学院研究生院新闻系毕业。1988.7-1991.5山东省德州地区农机局科员1991.5-1995.8山东省德州市政府农业开发办公室科员1995.9-1998.7中国社会科学院研究生院新闻系学生1998.7-2003.9深圳商报记者2003.9-2006.12深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任2006.12-2008.10深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任2008.10至今深圳市农产品股份有限公司党群工作部部长
|