姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邱军 | 52 | 男 | -- | 2018.05.11 | 2020.06.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邱军,男,1972年9月出生,中共党员,会计师。曾任大化集团热电厂财务科科员、副科长、科长,大化集团储运公司财务科科长,大孤山热电厂财务部科长、大孤山热电厂副经理,现任大化集团审计部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
江志军 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2010.03.03 | 2015.05.21 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
江志军:男,1957年7月出生,研究生学历,高级政工师职称。1976年参加工作,历任公司宣传科干事、组织科党委组织员、重碱车间党支部书记、公司总务部部长,现任公司办公室主任、本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张为刚 | 63 | 男 | 大专及其他 | 1997.10.18 | 2010.03.03 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张为刚,男,大学专科文化程度,高级政工师。1979年参加工作。曾任大化公司碱厂氯化铵车间副主任。现任本公司办公室副主任、本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵国伦 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2000.11.16 | 2008.05.16 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赵国伦:男,大学专科文化程度,高级政工师,1968年参加工作。曾任大化公司供热公司办公室主任、大化公司接待科科长、本公司副总经理。现任本公司纪委书记、党委副书记、工会主席、本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
夏吉仁 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2002.08.16 | 2003.06.19 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
夏吉仁
|