姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何宗仪 | 68 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.16 | 2007.11.29 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
何宗仪,男,汉族,48岁,中共党员,大专学历。历任黄山云谷山庄宾馆副总经理,黄山白云宾馆总经理,黄山旅游发展股份有限公司总经办副主任,合肥东怡酒店董事会董事、副总经理,黄山玉屏楼宾馆总经理、党支部书记。现任合肥东怡酒店总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪钧 | 48 | 女 | 大专及其他 | 2004.05.16 | 2007.11.29 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
汪钧,女,汉族,28岁,大专学历。历任安徽休宁县供销公司出纳,黄山国际大酒店会计、财务副经理。现任黄山国际大酒店财务经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚敏生 | 61 | 女 | -- | 1997.04.30 | 2004.05.16 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐志毅 | 52 | 男 | 本科 | 2018.04.16 | 2021.05.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐志毅:男,1972年8月出生,大学学历,中共党员。历任黄山风景区公安局科员,黄山旅游发展股份有限公司法务主办、行政管理中心行政经理、西海饭店副总经理。现任本公司云谷索道总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
程巍 | 51 | 男 | 大专及其他 | 2008.06.03 | 2014.10.17 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
程巍:男,1973年生,大专学历。曾在黄山中国国际旅行社、广州新世纪航空有限公司、黄山海外旅行社工作。现在本公司控股子公司黄山市中国旅行社任导游工作。
|