姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张姿 | 54 | 女 | 博士研究生 | 2015.01.29 | 2016.08.14 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张姿:女,1970年08月出生。毕业于西北工业大学,航空动力与热力工程系动力控制工程专业,工学学士;北京航空航天大学国际金融与贸易专业,理学硕士;北京航空航天大学能源与动力工程学院航空宇航推进理论与工程专业,工学博士。2014.09--2016.07中航工业发动机分党组成员、副总经理,中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理,中航动控董事长,中航动力董事、分党组成员;2016.07--2016.09中国航发生产部部长,中航工业发动机分党组成员、副总经理,中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理,中航动控董事长,中航动力董事、分党组成员;2016.09--2017.01中国航发生产部部长,中航工业发动机副总经理,中航动控董事长;2017.01--2018.01中国航发总经理助理、生产部部长,中航工业发动机副总经理,航发控制董事长;2018.01--2018.12中国航发总经理助理、生产部部长,航发控制董事长;2018.12--2020.03中国航发总经理助理,航发控制董事长;2020.03--2020.04中国航发总经理助理,黎阳动力执行董事、党委书记,黎阳公司董事长、党委书记、总经理;2020.04至今中国航发总经理助理,黎阳动力执行董事、党委书记,黎阳公司董事长、党委书记、总经理,航发动力董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
彭建武 | 60 | 男 | 本科 | 2012.04.17 | 2015.01.29 | 董事、董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
彭建武:男,工学学士,研究员级高级工程师。历任中航工业南方公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长;中航工业南方公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记,湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邱国新 | 70 | 男 | 本科 | 2014.04.17 | 2018.05.14 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邱国新:男,1954年04月出生,毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内燃机设计与制造管理专业,工学学士。2009.07-2014.05国防科工局系统工程司副巡视员;2014.05起退休。2014.04至今航发动力董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高敢 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2014.04.17 | 2018.02.12 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
高敢先生:1967年生,毕业于北京大学历史系中国史专业,学士学位;清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。2006年6月至2008年10月,中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理;2008年10月至2009年2月,中国华融资产管理公司改制办公室主任;2009年2月至2012年6月,华融置业有限责任公司总经理;2012年6月至今,中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理;2017年1月至今,华融瑞通股权投资管理有限公司董事长。2016年6月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
牟欣 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2018.02.12 | 2020.03.27 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
牟欣:男,1970年10月出生。毕业于西北工业大学,飞行器制造工程系机械设计与制造专业,工学学士;哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。2014.09--2016.08贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理,贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记,南方公司监事会主席;2016.08--2017.03黎阳公司董事长、党委书记、总经理,黎阳动力执行董事、党委书记,南方公司监事会主席;2017.03--2018.01黎阳公司董事长、党委书记、总经理,黎阳动力执行董事(法定代表人)、党委书记;2018.01--2020.03黎阳公司董事长、党委书记、总经理,黎阳动力执行董事(法定代表人)、党委书记,航发动力董事;2020.03--2020.04中国航发资产管理部部长;2020.04至今中国航发资产管理部部长、航发动力监事会主席、中国航发动科董事、中国航发南方宇航董事。
|