姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡银邦 | -- | 男 | -- | 1996.12.31 | 2001.05.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈言 | 64 | 男 | 大专及其他 | 1998.05.27 | 2002.12.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李琪 | -- | 女 | -- | 2001.05.16 | 2002.12.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杜剑平 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2002.12.31 | 2004.05.01 | 监事、监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杜剑平:男,汉族。1952年9月出生,中共党员,大专,高级经济师。现任远东控股集团有限公司董事、财务总监,本公司第五届监事会股东监事、监事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
樊成花 | 68 | 女 | -- | 1996.12.31 | 2004.05.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||