姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘杰 | 64 | 男 | -- | 1999.11.13 | 2003.02.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张敬民 | 78 | 男 | -- | 1999.11.13 | 2003.02.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
严新民 | 68 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2003.02.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
许建育 | 71 | 男 | 硕士研究生 | 2003.02.25 | 2003.11.27 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
许建育先生,50岁,硕士,高级经济师。曾任上海汽车工业总公司总裁助理、销售公司总经理,机械部中工机电发展总公司华东分公司总经理。现任上海实业(集团)有限公司副总裁兼计划财务部总经理,兼任上海上实(集团)有限公司执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王利华 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2003.11.27 | 2012.11.16 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王利华先生简历:男,1963年出生,本科,MBA,高级会计师。历任上海上标(集团)有限公司财务处长,上海上实(集团)有限公司计财部副总经理,上海实业发展股份有限公司监事。现任上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理,本公司监事。
|