姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁唯颖 | 55 | 女 | 本科 | 2006.06.30 | 2016.08.29 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
丁唯颖女士:生于1969年2月,本科学历,高级会计师。曾任青岛管道燃气公司汽运公司主管会计,青岛管道燃气公司煤气二厂计财科科长,青岛市企发经济合作有限公司主管会计,青岛市企业发展投资公司主管会计,青岛市企业发展投资有限公司财务部副经理;青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司审计部部长等职;2014年3月起任青岛担保中心有限公司副总经理;2006年6月至今任澳柯玛股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李在岩 | 54 | 男 | 本科 | 2008.06.07 | 2015.04.13 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李在岩先生:1970年6月出生,经济学学士,本科学历,现任公司监事,青岛市国有资产监督管理委员会外派监督人员,历任澳柯玛股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘成虎 | 61 | 男 | 本科 | 2015.05.22 | 2020.05.19 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘成虎先生:本科学历,现任青岛市政府国有资产监督管理委员会监事。历任青岛经济技术开发区工业发展总公司审计室科长,青岛市城市建设综合开发管理办公室预算财务处副处长,青岛市国有资产管理办公室监事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵海宁 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2016.09.20 | 2017.05.19 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵海宁,男,1963年4月22日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1984年7月至1993年5月,任青岛市审计局外资审计处办事员、科员;1993年6月至1994年9月,任青岛裕宁房地产开发有限公司业务员;1994年10月至2008年2月,任青岛弘信公司计财部会计、副主任;2008年3月至2016年11月,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司法律事务部部长;2016年12月至2017年9月,任青岛华通商旅地产有限责任公司总经理;2017年3月至2017年9月,兼任安顺市青安产业投资开发有限公司董事长;2017年6月至2017年9月兼任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司上市促进与股权管理部部长;2017年10月至2018年3月,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司内部审计与财务监督部部长;2018年4月至2019年12月,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司纪检监察二室主任;2020年1月至今任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司专职监事。2020年5月14日任青岛泰德汽车轴承股份有限公司股东代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马克诠 | 41 | 男 | 硕士研究生 | 2017.05.19 | 2018.08.10 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
马克诠先生:生于1983年4月,研究生学历。曾任青岛保税区管委物流发展局科员,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营二部主任科员、部长助理、副部长等职;2015年6月至2016年1月任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司证券投资与股权管理部副部长;2016年1月至今任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司上市促进与证券股权部副部长(主持工作)兼集团团委书记。
|