姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
董飞 | 50 | 男 | 本科 | 2017.03.30 | 2020.08.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
董飞:男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师,1999年7月参加工作。其中:1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习,1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理,2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理,2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监,2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监,2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监,2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人,2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事,2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司财务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
夏小平 | 66 | 男 | -- | 2005.05.28 | 2007.05.18 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
夏小平先生,男,会计师,历任宁国水泥厂财务处副处长、处长、安徽海螺集团有限责任公司财务部副部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郎西悦 | 82 | 男 | 大专及其他 | 2000.11.17 | 2002.03.13 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨继平 | 58 | 男 | 大专及其他 | 2002.03.13 | 2003.05.21 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
章厚平 | -- | 男 | -- | 2011.05.10 | 2017.03.30 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||