姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何孝平 | 74 | 男 | 本科 | 2007.02.03 | 2010.04.23 | 监事、监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
何孝平,男,1950年出生,中共党员,大学,高级工程师,曾任江中制药厂车间副主任,江中制药厂设备科科长,现任江中药业股份有限公司副总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
涂钟豫 | 74 | 女 | 大专及其他 | 2000.07.07 | 2002.01.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戴圣光 | 74 | 男 | 本科 | 2003.05.30 | 2007.02.03 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
戴圣光,男,53岁,本科学历,中共党员,历任车间主任、厂工会副主席、技协主任、房地产管理处处长、物业管理处处长,现任江西纸业集团有限公司总经理助理兼物业管理处处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐斌 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2000.07.07 | 2003.01.11 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡玉葵 | 59 | 男 | 大专及其他 | 2000.07.07 | 2003.05.30 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||