姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵建莉 | 61 | 女 | 硕士研究生 | 2017.06.05 | 2018.12.12 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵建莉女士:1963年12月出生,获西安公路学院交通运输管理工程学学士及财务管理学硕士学位。2003年9月加入招商局港口控股有限公司,历任招商局港口控股有限公司内控与审计部项目经理、总经理助理、副总经理。现任招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理。2013年1月至今担任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李黑虎 | -- | 男 | -- | 1999.05.22 | 2002.05.11 | 监事会召集人 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄传奇 | 59 | 男 | -- | 2002.05.11 | 2005.05.17 | 监事会召集人 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭永刚 | 73 | 男 | 本科 | 2006.05.29 | 2008.05.29 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郭永刚,男,大学,曾任深业连兴有限公司总经理,深圳工业品贸易集团副总经理,深圳市商贸投资控股公司副总裁,深圳市商贸投资控股公司总裁、党委副书记,现任深圳市投资控股有限公司总经理、党委副书记,中国南山开发(集团)股份有限公司副董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘英杰 | 52 | 男 | 本科 | 2018.12.13 | 2021.08.13 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘英杰:1972年出生。刘先生于1995年8月毕业于首都经济贸易大学,获得经济学学士学位。1995年8月至2014年3月,历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014年4月进入招商局至今,先后任审计(稽核)部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部╱法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于2018年12月至今担任招商局港口集团股份有限公司监事会主席。2019年6月,刘先生获委任为本公司监事及监事会主席。
|