姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴春喜 | 48 | 男 | 本科 | 2012.01.12 | 2015.08.11 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴春喜:男,1976年出生,本科学历。历任上海双赢实业发展有限公司董事长、上海顽石投资有限公司董事总经理、上海厚度投资管理有限公司董事长,现任浙江第五季实业有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴登海 | 52 | 男 | 大专及其他 | 2012.01.12 | 2013.06.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴登海先生:1972出生,大专学历,上海交通大学总裁班EMBA就读。1992年6月入党,历任重庆新泰印务公司总经理等职务。现任上海森福投资有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
江泳 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2012.01.12 | 2012.06.18 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
江泳先生:1967年生,暨南大学经济学学士,新西兰Massey大学管理学硕士。历任广东省属资产经营公司派驻下属企业财务总监,香港天时服饰科技有限公司项目经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李伟鹏 | 48 | 男 | 本科 | 2012.01.12 | 2012.06.25 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李伟鹏先生:1976年出生,北京大学经济学学士学位,从事业务开拓、市场营销及矿产贸易等工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王伟 | -- | 男 | 本科 | 2012.10.11 | 2013.08.05 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王伟先生:华中理工大学毕业,高级经济师。历任深圳市富鼎担保投资有限公司董事长兼总裁、新疆汇通(集团)股份有限公司副董事长兼总裁。现任第五季国际投资控股有限公司总裁。
|