姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李涌泉 | 50 | 男 | 本科 | 2016.12.09 | 2018.08.14 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李涌泉:男,1974年2月出生,本科学历。1998年7月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司北江工程处经济部部长,经济发展部副经理、代经理、经理,副总经济师、经营发展部经理、经营管理部经理;广东省水电集团有限公司规划投资部副部长,广东水电云南投资有限公司董事。2014年3月起担任广东省水电集团有限公司规划投资部部长,2015年12月起担任广东水电岭南医疗健康投资有限公司董事。现任广东省水电集团有限公司规划投资部部长,广东水电岭南医疗健康投资有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑柳娟 | 68 | 女 | 硕士研究生 | 2004.12.01 | 2009.03.23 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
郑柳娟女士,公司监事会主席,职工代表监事,1956年3月出生,工商管理硕士,会计师。1974年12月参加工作。历任省水电二局财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、体改办主任。2001年12月起担任本公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈美意 | 71 | 男 | 本科 | 2011.11.23 | 2013.12.10 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈美意:1953年12月出生,中共党员,本科学历,高级政工师。1971年9月参加工作,历任原广东省水利水电第二工程局第二工程公司工会主席、党总支书记,第八工程公司党支部书记,局长助理,局工会第一副主席、主席,现任广东省水电集团有限公司工会副主席、本公司工会主席,2006年11月起担任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈森宝 | 62 | 男 | 本科 | 2009.04.21 | 2011.11.09 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈森宝先生:1962年2月出生,中共党员,本科学历,管理学士,1979年2月参加工作,历任原广东省水利水电第二工程局技术员、分公司副经理、经理、经理兼党支部书记、副局长,2009年4月起担任本公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
龙阳初 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2013.12.10 | 2014.11.13 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
龙阳初:男,1954年9月出生,中共党员,大专学历,政工师。1974年1月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局监察室副主任、纪委办兼监察室主任、纪委书记,2003年7月起任本公司纪委书记,2013年11月起任本公司工会主席。现任本公司工会主席、纪委书记。
|