姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭世民 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2004.04.01 | 2009.07.28 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谭世民,男,1949年10月生于云南昆明,中国国籍,大专文化,现任本公司监事,纪委书记、工会主席。历任昆明警备区政治部秘书兼组织干事,南京高级陆军学校教学组长,昆明陆军学院政工教研室教官、学员四大队政委,云南省旅游开发总公司商贸公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
梁华 | 62 | 男 | 本科 | 2004.04.01 | 2011.03.01 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
梁华先生:1962年生,大学本科学历,经济师。曾先后在云南会泽铅锌矿工作,任办公室调研秘书,矿团委副书记、书记,人事教育处副处长;昆明冶炼厂人事教育处任副处长;昆明世博园股份有限公司工作,历任主管、人力资源部副经理、经理、总办主任、行政总监。现任昆明世博园股份有限公司行政总监、第三届监事会职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张林 | 58 | 男 | 本科 | 2011.03.01 | 2011.11.30 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
张林先生:1966年生,大学本科学历,工程师。曾先后在昆阳磷矿矿务局设计研究所工作,任助理机械工程师;昆明市云丰造纸厂,任技术办公室副主任、机械工程师;云南旅游股份有限公司,任大温室主管、国际馆主管、中国馆主管、世博艺术团副团长、演出活动部副经理、总经理办公室副主任、工程保障部副经理;现任公司运营管理部经理、第四届监事会职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨彦 | 49 | 女 | 硕士研究生 | 2011.11.30 | 2012.07.31 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
杨彦女士:1975年5月生,研究生学历,经济师。曾先后在大理州经委矿冶开发研究所工作,任会计;在云南旅游股份有限公司工作,历任办公室秘书、主管、副主任、主任,总经理助理;在云南世博园艺有限公司工作,任董事、总经理;在云南世博广告有限公司工作,任副总经理;现在云南旅游股份有限公司工作,任党委委员、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戴樱 | 52 | 女 | 本科 | 2011.11.30 | 2012.08.27 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
戴樱女士:1972年11月生,本科学历,经济师。曾先后在昆明国际信托投资公司工作;在浦东发展银行昆明分行白龙路支行工作,任客户经理;在云南产业投资管理有限公司工作,任资产管理部经理;任云南科技创新园项目负责人;现在云南旅游股份有限公司工作,任投资发展部经理。
|