姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林丽华 | 76 | 女 | -- | 1999.07.24 | 2004.07.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何德先 | -- | 男 | -- | 1999.07.24 | 2003.06.24 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄强 | 71 | 男 | -- | 1999.07.24 | 2004.07.28 | 董事、总会计师 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-04-20:任总会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
付燕生 | 67 | 男 | -- | 1999.07.24 | 2003.06.24 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孔利华 | 70 | 男 | 本科 | 2005.09.01 | 2011.10.12 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孔利华:男,中国国籍,无国外永久居留权,出生于1954年10月,大学文化。历任云南省鲁甸县副县长、县长,昭通行署办公室主任,昭通经贸委主任,昭通行署秘书长,昭通地委委员、镇雄县委书记等职。现任云南省有色地质矿业有限公司副总经理,本公司董事。
|