姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
瞿定远 | 56 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.01 | 2020.04.28 | 董事、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
瞿定远:男,1968年出生,中共党员,博士。现任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(商业一类平台)党委副书记、副董事长,湖北能源集团股份有限公司副董事长,湖北银行股份有限公司董事,长江证券股份有限公司监事,国华人寿保险股份有限公司董事。曾任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记,湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、副总经理,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(商业二类平台)党委书记、董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孟文波 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2016.12.12 | 2019.11.01 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孟文波:男,1972年出生,硕士。现任深圳惠和投资有限公司执行董事、上海海欣集团股份有限公司董事长;曾任国泰君安资产保全部总经理助理、收购兼并总部业务董事,瑞信方正证券投资银行部高级经理,方正证券销售交易部副总经理,财富证券总裁助理,深圳惠和投资有限公司董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐文彬 | 71 | 男 | 本科 | 2007.08.03 | 2013.12.23 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐文彬:男,1953年7月出生。本科学历,高级政工师;中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司第六届董事会董事长,公司党委书记。曾任步兵273团政治处主任,步兵271团政委,上海松江区建委书记,松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢正刚 | 66 | 男 | 本科 | 2013.12.23 | 2016.12.12 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
卢正刚:男,1958年3月出生,大学本科,中共党员,高级会计师。曾任上海商业学校财会教研室主任,新虹桥俱乐部有限公司财务部主管,上海建国宾馆计划财务部经理、总监,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理、财务总监,上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁、执行总裁;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨良玉 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2000.01.22 | 2007.08.03 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2006-6-6:选为董事.2003-09-04:第三届连任,杨良玉,硕士研究生,中共党员,高级工程师,1965年11月出生,1987年7月参加工作,历任:石家庄炼油厂车间副主任、运销处销售科副科长,供销公司经理。现任公司副总经理。
|