姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋洋 | 56 | 女 | 本科 | 2015.12.07 | 2018.06.15 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
宋洋女士:1968年出生,沈阳药科大学中药专业,学士学位。2002年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司副总经理。2015年12月至今任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
董志 | 59 | 男 | 大专及其他 | 2000.05.24 | 2002.01.01 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘煜 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2000.05.24 | 2002.01.01 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张致远 | 63 | 男 | 硕士研究生 | 2001.10.30 | 2002.01.01 | 副总 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李永强 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2000.05.24 | 2002.12.19 | 副总 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||