姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
计宏铭 | 48 | 男 | 本科 | 2016.06.14 | 2019.05.24 | 副总经理、联席总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
计宏铭:男,中国国籍,1976年生,本科,无境外永久居留权。历任大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理;金融界、证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监;好耶集团副总裁、平台产品总经理、好耶宽通总经理。现任智度科技股份有限公司联席总经理;上海智度亦复信息技术有限公司CEO。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汤政 | 45 | 男 | 本科 | 2016.06.14 | 2021.02.18 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
汤政先生:美国国籍,1979年生,本科双学士,已取得中国深圳市外国专家局颁发的外国专家证。深圳市范特西科技有限公司创始人之一。现任智度科技股份有限公司副总经理;深圳市范特西科技有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王满仓 | 69 | 男 | -- | 1999.12.31 | 2003.04.18 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王建国 | 68 | 女 | -- | 2004.02.17 | 2006.04.20 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王建国女士,1956年3月出生,汉族,人才学与人才管理副研究员;1986年-1996年历任河南省人才研究所副所长、所长,河南省生产力促进中心主任;1997年任河南思达集团总裁办主任,思达商业公司总经理;1998年起先后担任联想集团人力资源部总经理;神州数码通讯信息产品本部业务管理部总经理兼高级人力资源经理等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄永宏 | 65 | 男 | 硕士研究生 | 2006.04.20 | 2010.10.08 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
黄永宏先生,1959年11月出生,高级经济师,工商管理硕士。曾任洛阳矿山机械厂副处长、处长、总经理助理兼重型铸锻厂厂长,河南省中原石油天然气开发总公司总经理助理,洛阳春都食品股份公司副董事长、总经理;现任河南思达高科技股份有限公司副总经理。
|